Haupt- und Finanzausschuss | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.12.2014 | 03.06.2020 | von 17.12.2014 bis 03.06.2020 | |
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege | AfD | AfD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | | 31.01.2019 | bis 31.01.2019 | |
Schul- und Sportausschuss | AfD | AfD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 02.02.2015 | 31.01.2019 | von 02.02.2015 bis 31.01.2019 | |
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | AfD | AfD stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 30.10.2019 | 03.06.2020 | von 30.10.2019 bis 03.06.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | AfD | AfD stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | | 03.06.2020 | bis 03.06.2020 | |
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss | AfD | AfD stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | | 03.06.2020 | bis 03.06.2020 | |
Stadtentwicklungsausschuss | AfD | AfD stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 17.12.2014 | 14.12.2016 | von 17.12.2014 bis 14.12.2016 | |
Stadtentwicklungsausschuss | Ratsmitglied | Ratsmitglied stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 14.12.2016 | 03.06.2020 | von 14.12.2016 bis 03.06.2020 | |
Sozialausschuss | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 21.10.2020 | von 25.06.2014 bis 21.10.2020 | |
Integrationsrat | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 17.12.2014 | 03.06.2020 | von 17.12.2014 bis 03.06.2020 | |
Personalausschuss | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 14.12.2016 | | von 14.12.2016 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 30.10.2019 | 03.06.2020 | von 30.10.2019 bis 03.06.2020 | Fraktionsvorsitzender AfD | Fraktionsvorsitzender AfD |
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung | AfD | AfD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
Ältestenrat | AfD | AfD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 31.01.2019 | bis 31.01.2019 | |
Rat der Stadt Hilden | AfD | AfD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
Arbeitskreis "Sicherheit und Ordnungspartnerschaften" | AfD | AfD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Haupt- und Finanzausschuss | AfD | AfD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Wahlprüfungsausschuss | AfD | AfD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Haushaltskonsolidierungsausschuss | AfD | AfD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 | |
Personalausschuss | AfD | AfD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 14.12.2016 | von 25.06.2014 bis 14.12.2016 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | AfD | AfD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Personalausschuss | AfD | AfD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |